Auskünfte zu Francis Netter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Francis Netter
Publikationsnummer: 7125100, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Netter GmbH, D-55252 Mainz-Kastel, Zweigniederlassung Rheinfelden AG, in Rheinfelden, CHE-105.171.879, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 214 vom 02.11.2012, Publ. 6915298).
mit Hauptsitz in:
Mainz-Kastel (DE).
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 09.01.1979].Zweck Hauptsitz neu: .2[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Netter, Francis, französischer Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Gesellschafter mit einer Stammeinlage von EUR 166'400.-- und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Netter, Anne Marie, französische Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), Gesellschafterin mit einer Stammeinlage von EUR 67'600.--, mit Einzelprokura;
Netter, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Gesellschafter mit einer Stammeinlage von EUR 26'000.--, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reis, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Albig (DE), mit Einzelunterschrift;
Werkmann, Achim Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2884858, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Netter GmbH, D-55252 Mainz-Kastel, Zweigniederlassung Rheinfelden AG, in Rheinfelden, CH-400.9.020.706-6, Handel mit vibrationstechnischen Geräten usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2004, S. 2, Publ. 2489326).
mit Hauptsitz in:
Mainz-Kastel (D).
Statuten Hauptsitz neu:
16.01.2002.
Kapital Hauptsitz neu:
EUR 260'000.--.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Netter, Jean, französischer Staatsangehöriger, in Wiesbaden (D), Gesellschafter mit einer Stammeinlage von DM 130'000.-- und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Netter, Francis, französischer Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Gesellschafter mit einer Stammeinlage von EUR 166'400.-- und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wiesbaden (D), Gesellschafter mit einer Stammeinlage von DM 195'000.-- und Geschäftsführer];
Netter, Anne Marie, französische Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), Gesellschafterin mit einer Stammeinlage von EUR 67'600.--, mit Einzelprokura [bisher: in Wiesbaden (D), Gesellschafterin mit einer Stammeinlage von DM 125'000.--];
Netter, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Gesellschafter mit einer Stammeinlage von EUR 26'000.--, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wiesbaden (D), Gesellschafter mit einer Stammeinlage von DM 50'000.--].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Grumag Geräte- und Maschinen-AG, in R h e i n f e l d e n, Handel mit Geräten, Maschinen und Apparaten für das Hoch- und Tiefbaugewerbe usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.1998, S. 8729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyr, Hans Rudolf, von Zürich, in Ettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Netter, Jean, französischer Staatsangehöriger, in Wiesbaden (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter-Taudien, Gabriella, von Bürglen TG und Frick, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Netter, Francis, französischer Staatsangehöriger, in Wiesbaden (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pegoraro, Peter M., von Wädenswil und Basel, in Pfeffingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].