Auskünfte zu Oskar W. Müller
Neueste SHAB-Meldungen: Oskar W. Müller
Publikationsnummer: HR02-1005121574, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
InlineDrom Schweiz GmbH, in Weinfelden, CHE-112.342.206, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359977).
Statutenänderung:
15.02.2021.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Müligässli 1, 8598 Bottighofen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Oskar W., von Güttingen, in Güttingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Himmelberger, Bruno, von Schwellbrunn, in Altnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1004480599, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Hotel Restaurant Seemöwe AG, in Güttingen, CHE-115.604.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012, Publ. 6907396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Oskar W., von Güttingen, in Güttingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder, Erika, von Niederbüren, in Güttingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hautle, Erika, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1089297, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Tobi Seeobst AG, in Bischofszell, CH-440.3.005.886-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7154122).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Dr. Hermann, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Oskar W., von Güttingen, in Güttingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüllhardt, Ruedi, von Albligen, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Opfershofen TG (Berg TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Güttingen].