Auskünfte zu Ernst Müller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Müller
Publikationsnummer: HR02-1004793449, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Müller Elektro Hitzkirch AG, in Hitzkirch, CHE-108.036.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, S.0, Publ. 2081357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Ernst, von Ermensee, in Hitzkirch, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Gaby, von Ermensee, in Hitzkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, René, von Ruswil und Aesch (LU), in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Britschgi, Patrick, von Alpnach, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, David, von Hochdorf, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüest, Ines, von Aesch (LU), in Aesch (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Raiffeisenbank Aesch, bisher in A e s c h L U , Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen die Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2000, S. 4753).
Statutenänderung:
9.03.2001.
Firma neu:
Raiffeisenbank Hitzkirchertal.
Sitz neu:
H i t z k i r c h .
Domizil neu:
Luzernerstrasse 10, 6285 Hitzkirch. Gemäss Fusionsvertrag vom 07.03.2001 und Bilanz per 31.12.2000 übernimmt die Genossenschaft die Raiffeisenbank Römerswil, in Römerswil, mit sämtlichen Aktiven von CHF 39'951'645.36 und dem gesamten Fremdkapital von CHF 39'308'426.76 zum Nettoübernahmepreis von CHF 643'218.60. Als Gegenleistung erhalten die Genossenschafter der übernommenen Genossenschaft 543 Anteilscheine zu CHF 200.- der übernehmenden Genossenschaft. CHF 534'618.60 werden den Reserven der Genossenschaft gutgeschrieben.
Weitere Geschäftsstellen:
Aesch LU, Römerswil. [gestrichen: Weitere Geschäftsräumlichkeiten: Luzernerstrasse 10, 6285 Hitzkirch.]. [Eine weitere Änderung berührt keine publikationspflichtige Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Ernst, von Ermensee, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Ursula, von Altwis, in Altwis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Beat, von Herlisberg, in Herlisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherer, Stefan, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Troxler, Josef, von Römerswil, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiederkehr, Toni, von Römerswil, in Römerswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuchs, Hanspeter, von Römerswil, in Römerswil, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Ulrich, von Aesch LU, in Aesch LU, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Williner-Wilhelm, Edmund, von Aesch LU und Embd VS, in Aesch LU, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Bankleitung].