Auskünfte zu Helga Mrusek
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Helga Mrusek
Publikationsnummer: 3601755, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Helga Mrusek GmbH, in Zug, CHE-112.233.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, Publ. 5174166).
Firma neu:
Helga Mrusek GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Caroline Mahieu, Waldhof 6, 6300 Zug. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mrusek, Helga, deutsche Staatsangehörige, in Münster (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Zug, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Quirighetti, Mario, von Baar, in Cham, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5174166, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Helga Mrusek GmbH, in Zug, CH-170.4.005.420-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2005, S. 16, Publ. 2710772). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mrusek, Helga, deutsche Staatsangehörige, in Zug, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].