Auskünfte zu Ueli Jörg Fritz Moser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ueli Jörg Fritz Moser
Publikationsnummer: HR02-1006106488, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
XP Power AG, in Mellingen, CHE-101.345.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2023, Publ. 1005893444).
Firma neu:
XP Power AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Ueli, von Röthenbach im Emmental, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR01-1005809457, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Salzmatt Betriebs GmbH, in Mellingen, CHE-211.457.451, Salzmattstrasse 4, 5507 Mellingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Management, Finanzen, Controlling und Marketing für Dienstleistungs- und Industrieunternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 17.07.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Effida Treuhand und Revisionen AG (CHE-101.631.600), in Mellingen, Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
GroWe Treuhand AG (CHE-110.050.276), in Mellingen, Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
MK-Treuhand GmbH (CHE-103.608.807), in Mellingen, Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grolimund, Christoph, von Trimbach, in Mellingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Koller, Yves, von Berikon, in Mellingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Moser, Ueli, von Röthenbach im Emmental, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005249055, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
XP Power AG, in Gebenstorf, CHE-101.345.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Penny, Duncan, britischer Staatsangehöriger, in Cookham Dean (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blunschi, Thomas, von Oberrohrdorf, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foroze, Shazia Shaheen Mirza, britische Staatsangehörige, in Sonning (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moser, Ueli, von Röthenbach im Emmental, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.