Auskünfte zu Giuseppe Mosca
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Giuseppe Mosca
Publikationsnummer: 4186962, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
OPABAU AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.002.961-6, Vermittlung von Handelsgeschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2007, S. 31, Publ. 4011134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosca, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HEPTAGON Consulting GmbH, in Zug, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4011134, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
OPABAU AG, in Zürich, CH-020.3.002.961-6, Vermittlung von Handelsgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2007, S. 22, Publ. 3861352).
Firma neu:
OPABAU AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich vom 23.04.2007 aufgelöst worden, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf die Revisionsstelle angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opazo Quintas, Jose Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Mosca, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Publikationsnummer: 3303878, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Refutex AG, bisher in Langnau am Albis, CH-020.3.002.961-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.1999, S. 4306).
Statutenänderung:
15.02.2006.
Firma neu:
OPABAU AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Wydlerweg 27, 8047 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Handelsgeschäften aller Art sowie den Handel mit Baumaschinen und Baugeräten sowie Strassen-, Tief- und Hochbau. Ferner kann die Gesellschaft Grundstücke erwerben und veräussern, soweit diese zur Erreichung ihrer Zwecke notwendig oder nützlich sind. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nideröst, Arthur, von Schwyz, in Langnau am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Opazo Quintas, Jose Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mosca, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.