Auskünfte zu Sasa Mihajlovic
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sasa Mihajlovic
Publikationsnummer: HR02-1005388128, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
MB Spritzwerk GmbH, in Amriswil, CHE-456.444.061, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005211486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mihajlovic, Sasa, serbischer Staatsangehöriger, in Bischofszell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basci, Ergün, von Romanshorn, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1005211486, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 3027 vom 01.06.2021 MB Spritzwerk GmbH, in Amriswil, CHE-456.444.061, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005207344).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mihajlovic, Sasa, serbischer Staatsangehöriger, in Bischofszell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1005207344, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
MB Spritzwerk GmbH, in Amriswil, CHE-456.444.061, Quellenstrasse 37, 8580 Amriswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Spritzwerks. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 20.04.2021 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Basci, Ergün, von Romanshorn, in Amriswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mihajlovic, Sasa, serbischer Staatsangehöriger, in Bischofszell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.