Auskünfte zu Claude Meier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Claude Meier
Publikationsnummer: 6098338, Handelsregister-Amt Bern, (36)
'swiss snowsports' association, in Belp, CH-035.6.031.054-0, Verein (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2002, S. 2, Publ. 702902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Claude, von Huttwil, in Grandvaux, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sartori, Fulvio, von Bosco/Gurin, in Münchenbuchsee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andeer, Roland, von Guarda, in Verbier (Bagnes), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Duc, Marc-Henri, von Villars-Bramard, in Chesières (Ollon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moro, Franco, von Lantsch/Lenz, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüdisühli, Urs, von Sennwald, in Täuffelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Terribilini, Mauro, von Vergeletto, in Gentilino (Collina d'Oro), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyssmüller, Alfred Ulrich genannt Johny, von Oberwil im Simmental, in Schönried (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuhrer + Partner Treuhand AG (CH-092.4.000.286-3), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 702902, Handelsregister-Amt Bern, (36)
'swiss snowsports' association (Verband 'schneesport schweiz') (association 'sport de neige suisse') (federazione 'sport di neve svizzero') (federaziun 'sport da naiv svizzera'), in Belp, Hühnerhubelstrasse 95, 3123 Belp, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
6.09.2002.
Zweck:
Vereinigt Lehrkräfte (im Sinne von Lehrpersonen im Schneesportunterricht), Kantone, Verbände, Institutionen und Ski- und Schneesportschulen, die sich mit der Ausbildung von Lehrkräften und dem kommerziellen und nichtkommerziellen Schneesportunterricht befassen, insbesondere durch zielgerichtete Förderung, Entwicklung und Verbreitung von Schneesport und Schneesportarten.
eine gesamtschweizerisch koordinierte Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und Schneesportschulleitern mittels:
Weiterentwicklung der gesamten Aus- und Weiterbildungskonzepte im methodischen, didaktischen und fachlich-sportlichen Bereich;
Herausgabe von zeitgemässen Lehrmitteln für die im Rahmen von 'swiss snowsports' geförderten Schneesportarten;
Organisation und Durchführung von Kursen im Sinne der Aus- und Weiterbildungskonzepte;
Aus- und Weiterbildung von Ausbildnern, Experten und kompetenten Lehrkräften in der Schweiz;
Durchführung eines wirkungsvollen Marketings, um die Kurse und Dienstleistungen von 'swiss snowsports' und der Schneesportschulen zu fördern, anzubieten und bestmöglich zu verkaufen;
Sicherung eines positiven Images der Lehrkräfte und Schneesportschulen in der Schweiz;
Sicherung von geeignetem Nachwuchs an Lehrkräften und Schneesportschulleitern;
Pflege der internationalen Kontakte mit gleichgesinnten Organisationen.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Gönner- und Sponsorenbeiträge, Einnahmen aus der Geschäftstätigkeit.
Organisation:
Delegiertenversammlung, Vorstand, Geschäftsleitung, Präsidialkonferenz, Ausbildungskommission, Marketingkommission und Revisionsstelle.
Fusion:
Der Verein übernimmt bei der Gründung den nicht eingetragenen Verein 'Schweizerischer Interverband für Schneesportlehrerausbildung (SIVS)', in Belp, und den im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragenen Verein 'Schweizerischer Ski- und Shnowboardschulverband (SSSV)', in Cinuos-chel, Gemeinde S-chanf, durch Fusion. Aktiven von CHF 655'772.35 und Passiven von CHF 251'811.-- des Schweizerischer Interverband für Schneesportlehrerausbildung (SIVS) und Aktiven von CHF 894'545.69 und Passiven von CHF 522'176.55 des Schweizerischer Ski- und Snowboardschulverband (SSSV) gehen gemäss Fusionsvertrag vom 17.7.2002 und Fusionsbilanzen per 30.6.2002 durch Universalsukzession an die 'swiss snowsports' association über. Der Verein führt die Geschäftsbezeichnung 'swiss snowsports'.
Eingetragene Personen:
Eggen, Karl, von Zweisimmen, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Claude, von Huttwil, in Grandvaux, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campell, Riet, von S-chanf und Susch, in Cinuos-chel (S-chanf), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.