Auskünfte zu Peter Mauderli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Mauderli
Publikationsnummer: 3529813, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
IDEXX Diavet AG, in Freienbach, CHE-106.637.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2265253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koeleman, Monique B., niederländische Staatsangehörige, in Aalsmeer (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauderli, Peter, von Stüsslingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidec Elio Camisa GmbH (CH-020.4.002.207-0), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mc Keon, Brian Patrick, amerikanischer Staatsangehöriger, in Andover (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Studer, Jacqueline Lee, amerikanische Staatsangehörige, in Cape Elizabeth (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schelp, Christian Dr., von Münsingen, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3512835, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IDEXX Technologies GmbH, in Köniz, CHE-274.411.325, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2636723).
Domizil neu:
c/o IDEXX Switzerland GmbH, Stationssstrasse 12, 3097 Liebefeld. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 03.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauderli, Peter, von Stüsslingen, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Williams, Michael James, britischer Staatsangehöriger, in Portland (Maine) (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
IDEXX Switzerland GmbH (CHE-103.948.752), in Liebefeld (Köniz), Gesellschafterin, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: IDEXX Switzerland AG (CHE-103.948.752), in Köniz];
Mc Keon, Brian Patrick, amerikanischer Staatsangehöriger, in Andover (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schelp, Christian Dr., von Münsingen, in Münsingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3260963, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IDEXX Switzerland AG, in Köniz, CHE-103.948.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932059).
Statutenänderung:
15.12.2016.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.12.2016 und Bilanz per 31.08.2016 mit Aktiven von CHF 55'552'961.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 13'730'152.09 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 100 Stammanteile zu CHF 5'000.00.
Firma neu:
IDEXX Switzerland GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IDEXX Switzerland S.à.r.l.) (IDEXX Switzerland LLC).
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauderli, Peter, von Stüsslingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
IDEXX Europe B.V. (No. 34104927), in Hoofddorp (NL), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00;
Morton, John Royal, amerikanischer Staatsangehöriger, in Yarmouth (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Rosskopf, Max, von Riehen, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Jacqueline Lee, amerikanische Staatsangehörige, in Cape Elizabeth (US), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
te Boekhorst, Paul Francis Olivier, niederländischer Staatsangehöriger, in Cape Elizabeth ME (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].