Auskünfte zu Fabio Masiero
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fabio Masiero
Publikationsnummer: HR02-1005744950, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
OCRAM GmbH, in Wangen (SZ), CHE-115.010.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994424).
Statutenänderung:
08.05.2023.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
c/o Christina Eberhard, Sagenriet 4, 8853 Lachen SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Masiero, Fabio, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masiero-Eberhard, Heidi, von Rapperswil-Jona und Schänis, in Eschenbach (SG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wangen (SZ)];
Masiero, Marco, von Rapperswil-Jona, in Reichenburg, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wangen (SZ)].
Publikationsnummer: 5208506, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
OCRAM GmbH, in Lachen, CH-130.4.014.807-2, bei Karl Nesshold, Sagenriet 4, 8853 Lachen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.07.2009.
Zweck:
Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen aller Art sowie Beratungen im Allfinanz-Bereich;
Handel mit Waren aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.7.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Masiero-Eberhard, Heidi, von Rapperswil-Jona und Schänis, in St. Gallenkappel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Berli, Roland, von Ottenbach, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Masiero, Fabio, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien.