Auskünfte zu Lorenzo Marazzotta
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lorenzo Marazzotta
Publikationsnummer: HR02-1006060912, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
ISAM Invest AG, in Buttisholz, CHE-215.000.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marazzotta, Lorenzo, von Horgen, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1006045031, Handelsregister-Amt Zug, (170)
TEM Liegenschaften AG, in Zug, CHE-181.153.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648369).
Statutenänderung:
15.05.2024.
Firma neu:
R.Ukaj AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Realisierung von Bauten aller Art, die Ausführung von Bauarbeiten sowie die Planung und die Erstellung von Neu- und Umbauten auf eigene oder fremde Rechnung. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Reinigung und Hauswartung von gewerblichen und privaten Liegenschaften sowie lmmobilienunterhalt aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marku, Teuta, von Laufen, in Neuenhof, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marazzotta, Lorenzo, von Horgen, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ukaj, Nikollë, kosovarischer Staatsangehöriger, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ukaj, Pashke, kosovarische Staatsangehörige, in Birr, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005994290, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
IZGG AG, in Zürich, CHE-334.877.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535426).
Domizil neu:
c/o TOMEA AG, Fortunagasse 15, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marazzotta, Lorenzo, von Horgen, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Rudolf Lindner, genannt Rodolfo oder Philippe Gaydoul.