Auskünfte zu Ina Verena Loregger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ina Verena Loregger
Publikationsnummer: HR02-1004869493, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
GT-Energy GmbH, in Arbon, CHE-351.217.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loregger, Ina Verena, österreichische Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sopi, Vedat, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004720732, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
GT-Energy GmbH, in Arbon, CHE-351.217.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674666).
Domizil neu:
Hauptstrasse 31, 9320 Arbon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sopi, Vedat, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Loregger, Ina Verena, österreichische Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004674666, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
GT-Energy GmbH, in Bischofszell, CHE-351.217.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, S.0, Publ. 3126031).
Statutenänderung:
19.07.2018.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Schmiedgasse 1, 9320 Arbon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gáspár, Tamás, ungarischer Staatsangehöriger, in Öskü (HU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rindt, Rita, ungarische Staatsangehörige, in Bischofszell, Direktorin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loregger, Ina Verena, österreichische Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sopi, Vedat, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00.