Auskünfte zu Peter Loosli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Loosli
Publikationsnummer: 3519052, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gerüstebau Schwarzenbach AG Thun, Zweigniederlassung Interlaken, in Interlaken, CH-092.9.006.108-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2002, S. 4, Publ. 614370).
mit Hauptsitz in:
Thun.
Firma neu:
Gerüstebau Schwarzenbach AG, Zweigniederlassung Interlaken.
Domizil neu:
Im Moos 14, 3800 Interlaken.
Firma Hauptsitz neu:
Gerüstebau Schwarzenbach AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Niklaus, von Aeschi bei Spiez, in Crans-sur-Sierre (Lens), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamma, Martin, von Wassen, in Kehrsatz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vögeli, Marcel, von Wilderswil, in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Loosli, Peter, von Sumiswald, in Interlaken, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Josef sen., von Dietikon, in Dietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Wiederkehr, Josef jun., von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Benvenutti, Valentino, von Zürich und Mauensee, in Niederwil AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Köppel-Wiederkehr, Susanne, von Dietikon und Guttet-Feschel, in Guttet-Feschel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sejdini, Bunjamin, von Dietikon, in Dietikon, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Marcel, von Einsiedeln, in Bönigen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Publikationsnummer: 3344990, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gerüstebau Schwarzenbach AG Thun, Zweigniederlassung Bern, in Bern, CH-035.9.018.285-0, Herstellung, Installation, Vermietung und Vertrieb von sowie Handel mit Baugerüsten aller Art, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2002, S. 2, Publ. 634976).
mit Hauptsitz in:
Thun.
Firma neu:
Gerüstebau Schwarzenbach AG, Zweigniederlassung Bern.
Domizil neu:
c/o Andreas Feuz, Fürsprecher, Zeughausgasse 18, 3000 Bern 7.
Firma Hauptsitz neu:
Gerüstebau Schwarzenbach AG.
Statuten Hauptsitz:
[10.11.2005].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Niklaus, von Aeschi bei Spiez, in Goldswil bei Interlaken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamma, Martin, von Wassen, in Kehrsatz, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien;
Loosli, Peter, von Sumiswald, in Interlaken, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Josef 1937, von Dietikon, in Dietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Benvenutti, Valentino, von Zürich und Mauensee, in Niederwil AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Sejdini, Bunjamin, von Dietikon, in Dietikon, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiederkehr, Josef 1970, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Köppel-Wiederkehr, Susanne, von Dietikon und Guttet-Feschel, in Guttet (Guttet-Feschel), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berguerand, Thierry, von Vollèges, in Vollèges, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rossel, Peter, von Tramelan, in Unterseen, stellvertretender Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kälin, Marcel, von Einsiedeln, in Bönigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3232466, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gerüstebau Schwarzenbach AG Thun, in Thun, CH-092.3.006.107-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2002, S. 4, Publ. 614368).
Statutenänderung:
10.11.2006.
Firma neu:
Gerüstebau Schwarzenbach AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Niklaus, von Aeschi bei Spiez, in Crans-sur-Sierre (Lens), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Marcel, von Wilderswil, in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gamma, Martin, von Wassen, in Kehrsatz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Loosli, Peter, von Sumiswald, in Interlaken, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Josef sen., von Dietikon, in Dietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Wiederkehr, Josef jun., von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Benvenutti, Valentino, von Zürich und Mauensee, in Niederwil AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Köppel-Wiederkehr, Susanne, von Dietikon und Guttet-Feschel, in Guttet-Feschel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sejdini, Bunjamin, von Dietikon, in Dietikon, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.