Auskünfte zu Andreas Leinfellner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Leinfellner
Publikationsnummer: HR02-1005957221, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Light Fashion Schweiz GmbH, in Ingenbohl, CHE-195.219.371, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368817).
Firma neu:
Light Fashion Schweiz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.02.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leinfellner, Andreas, von Ruswil, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgler Leinfellner, Luzia, von Ruswil, in Ingenbohl, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005957215, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
GTS-Automation GmbH Schweiz, in Ingenbohl, CHE-487.160.056, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005416807).
Firma neu:
GTS-Automation GmbH Schweiz in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.02.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leinfellner, Andreas, von Ruswil, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgler Leinfellner, Luzia, von Ruswil, in Ingenbohl, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005416807, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
GTS-Automation GmbH Schweiz, in Ingenbohl, CHE-487.160.056, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GTS Immobilien GmbH (FN 400779 g), in Wien (AT), Gesellschafterin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leinfellner, Andreas, von Ruswil, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].