Auskünfte zu Max Lehmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Max Lehmann
Publikationsnummer: HR02-1004748928, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IEB Consulting André Bürki GmbH, in Evilard, CHE-113.330.068, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S.4, Publ. 5192448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Max, von Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, André, von Konolfingen, in Evilard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 5192448, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IEB Consulting André Bürki GmbH, in Evilard, CH-073.4.017.627-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2006, S. 4, Publ. 3698250).
Statutenänderung:
08.12.2008.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmens-, Organisation- und Bildungsberatung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen..
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, André, von Konolfingen, in Evilard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Lehmann, Max, von Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 3698250, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IEB Consulting André Bürki GmbH, in Evilard, CH-073.4.017.627-1, c/o André Bürki, Chemin des Bourdons 15, 2533 Evilard, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2006.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmens-, Organisation- und Bildungsberatung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Bürki, André, von Konolfingen, in Evilard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Lehmann, Max, von Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.