Auskünfte zu Thomas Kupper
Einträge zum Namen Thomas Kupper
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Kupper
Publikationsnummer: HR02-1004905638, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Elektro Herbert Frei GmbH, in Niederweningen, CHE-109.894.959, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, S.0, Publ. 2097561).
Statutenänderung:
26.05.2020.
Firma neu:
Kupper Solution GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Bewässerungen, Dienstleistungen im technischen Unterhalt, Gebäudemanagement, Elektroinstallationen für Stark- und Schwachstrom, Beleuchtungs- und Sicherheitsanlagen von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper, Thomas, von Winterthur, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Regensdorf].
Publikationsnummer: 5212022, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Elektro Herbert Frei GmbH, in Niederweningen, CH-020.4.026.445-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 29, Publ. 4853588).
Statutenänderung:
13.08.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Elektroinstallationen für Stark- und Schwachstrom, Beleuchtungs- und Sicherheitsanlagen von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Herbert, von Oberehrendingen, in Niederweningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Frei-Matter, Beatrice, von Oberehrendingen, in Niederweningen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper, Thomas, von Winterthur, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.