Auskünfte zu Silvia Kumli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Silvia Kumli
Publikationsnummer: HR02-1004510490, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Uhlmann Immo AG, in Steffisburg, CHE-107.225.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kumli, Silvia, von Utzenstorf, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kumli, Werner, von Utzenstorf, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Nadia Francesca Marlin, von Konolfingen, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2786435, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Uhlmann Recycling AG, in Steffisburg, CHE-107.225.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2006, Publ. 3658198).
Statutenänderung:
18.12.2015.
Firma neu:
Uhlmann Immo AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Überbauung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlagen/Sachübernahmen bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlagen und -übernahmen: 1. Von Lotti Kumli-Uhlmann Liegenschaften Steffisburg-Gbbl. Nr. 429 und Heimberg-Gbbl. Nr. 151 zum Preis von CHF 78'669.20, wofür 78 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 669.20 der Sacheinlegerin als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben werden. 2. Uebrige Aktiven von CHF 514'973.81 und Passiven von CHF 282'606.60 der im Handelsregister eingetragen gewesenen, nunmehr erloschenen Einzelfirma 'Erwin Uhlmann, Inhaber W. Kumli-Uhlmann', in Steffisburg, zum Preis von CHF 232'367.21 gemäss Uebernahmebilanz per 01.01.1997, wofür 122 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und dem Sacheinleger CHF 110'367.21 als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder durch E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber Treuhand + Revision AG, in Grosshöchstetten, Revisionsstelle;
Kumli, Bruno, von Utzenstorf, in Thun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kumli, Bettina, von Utzenstorf, in Steffisburg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kumli, Eliane, von Utzenstorf, in Steffisburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kumli, Silvia, von Utzenstorf, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.