Auskünfte zu Christian Krismer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Krismer
Publikationsnummer: 2073065, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt, Sektion Zürich und angeschlossene Kantone, in Dietlikon, CHE-115.428.695, Verein (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2014, Publ. 1741355).
Statutenänderung:
10.12.2014. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krismer, Christian, von Meilen, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Claude, von Rüschegg, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, Roy, von Wolfhalden, in Feuerthalen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pratter, Gabriela, von Ramsen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1409697, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt, Sektion Zürich und angeschlossene Kantone, in Dübendorf, CHE-115.428.695, Verein (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, Publ. 6309242).
Statutenänderung:
11.12.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böni, Barbara, von Amden und Bülach, in Flurlingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehlers, Marcel Robert, von Zürich, in Dübendorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Krismer, Christian, von Meilen, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Bart, Peter, von Radelfingen, in Stetten SH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zbinden, Claude, von Rüschegg, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Panarex Revisions + Treuhand AG (CHE-103.756.767), in Kloten, Revisionsstelle [bisher: Panarex Revisions + Treuhand AG (CH-020.3.919.666-9)].
Publikationsnummer: 5838780, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt, Sektion Zürich und angeschlossene Kantone, in Dübendorf, CH-020.6.001.364-6, Verein (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 32, Publ. 5561792).
Domizil neu:
Im Schörli 3, 8600 Dübendorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehlers, Marcel Robert, von Zürich, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Krismer, Christian, von Meilen, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes und Aktuar ohne Zeichnungsberechtigung];
Schulthess, René, von Winterthur, in Elsau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zbinden, Claude, von Rüschegg, in Rapperswil-Jona, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gall, Barbara, von Schlieren, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leone, Emidio, von Oberriet SG, in Widnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.