Auskünfte zu Andreas Krammer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Krammer
Publikationsnummer: 5840528, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
moebelverkauf.ch GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.879-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 25, Publ. 4647010). Gemäss Erklärung vom 21.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krammer, Andreas, von Radelfingen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
moebelverkauf.ch GmbH (CH-020.4.034.879-1), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Freuler, Adrian, von Ennenda, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4647010, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
moebelverkauf.ch GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.879-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2007, S. 23, Publ. 3788272).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krammer, Andreas, von Radelfingen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3788272, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
moebelverkauf.ch GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.879-1, Giesshübelstrasse 65, 8045 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Möbeln und Waren aller Art im Wohn-, Schlaf- und Wellness-Bereich, insbesondere Betten, Matratzen, Einlegerahmen, Schränke, Schranksysteme und Bettsofas namhafter Herstellerfirmen, sowie Beratungen, Offertenstellungen, Lieferungen, Montagearbeiten und Entsorgungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Aeschlimann, Michael, von Burgdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Freuler, Adrian, von Ennenda, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Krammer, Andreas, von Radelfingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.