Auskünfte zu Werner Kohler
Einträge zum Namen Werner Kohler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Kohler
Publikationsnummer: 5689790, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pat Schafhauser-Stiftung, in Zürich, CH-020.7.000.561-3, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.1998, S. 4321).
Urkundenänderung:
20.04.2010.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Werner, von Luzern, in Davos, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaggini, Fabio, von Gentilino, in Lugano, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Torriani, Marco, von Soglio, in Genf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zölch, Franz A., von Schelten, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Marc, von Solothurn, in Bolligen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaydoul, Philippe, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Beat, von Meinisberg, in Besazio, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Viaccoz, Jean-Marie, von Anniviers, in Anniviers, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Villiger, Dr. Beat, von Sins und Erstfeld, in Davos, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Bolligen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig Treuhand AG (CH-100.3.004.511-7), in Luzern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2409058, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerischer Eishockey-Verband SEHV, in Zürich, CH-020.6.000.334-0, Verbreitung, Förderung und Organisation des Eishockeysportes in der Schweiz, Verein (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2004, S. 21, Publ. 2375216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Werner, von Luzern, in Davos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Peter, von Lufingen, in Kloten, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paly, Roland, von Sumvitg, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Fredy, von Nottwil, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Bernhard, von Seeberg, in Erlach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Renato, von Vaz/Obervaz, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Andreas, von Zürich und Schneisingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berner, Matthias, von Rupperswil, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pat Schafhauser-Stiftung, in Zürich, c/o Schweizerischer Eishockey-Verband SEHV, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
5.12.1997.
Zweck:
Bezweckt mit Erträgnissen ihres Vermögens, die finanzielle Unterstützung von persönlichen Notlagen, die als Folgen des Ausübens des Eishockeysports entstanden sind;
Finanzierung von Projekten, die für die Prävention von Unfällen im Eishockeysport, für die Rehabilitation von Unfallfolgen aus dem Eishockeysport und allgemein für die Förderung der Gesundheit geeignet sind;
Unterstützung von anderen Projekten, die dem Eishockeysport bzw. der Förderung der Gesundheit nahe stehen.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 11 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Kohler, Werner, von Luzern, in Davos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaggini, Fabio, von Gentilino, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Torriani, Marco, von Soglio, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Dr. Beat, von Sins und Erstfeld, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zölch, Franz A., von Schelten, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.