Auskünfte zu Bruno Knecht
Einträge zum Namen Bruno Knecht
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Knecht
Publikationsnummer: HR02-1005463881, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Knecht Immobilien AG Meisterschwanden, in Meisterschwanden, CHE-113.667.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S.2, Publ. 5093538).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Bruno, von Döttingen, in Fahrwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meisterschwanden];
Knecht, Carina, von Döttingen, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Mann, Tanja, von Döttingen, in Fahrwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Knecht, Tanja, in Cham].
Publikationsnummer: HR02-1004916646, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Anliker Consulting GmbH, in Meisterschwanden, CHE-105.710.397, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, S.0, Publ. 930973).
Firma neu:
Anliker Consulting GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Bruno, von Döttingen, in Meisterschwanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 930973, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Anliker Consulting GmbH, bisher in Risch, CHE-105.710.397, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 21, Publ. 5618156).
Gründungsstatuten:
23.12.2002.
Statutenänderung:
11.06.2013.
Sitz neu:
Meisterschwanden.
Domizil neu:
Lerchenweg 9, 5616 Meisterschwanden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolff, Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Rotkreuz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Bruno, von Döttingen, in Meisterschwanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bottenwil und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Blanc, Véronique, von Nendaz, in St-Légier-La Chiésaz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.