Auskünfte zu Martin Franz Klöck
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Franz Klöck
Publikationsnummer: HR01-1005520874, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
KM Advisory GmbH (KM Advisory LLC) (KM Advisory SARL), in Oberwil (BL), CHE-398.340.461, Therwilerstrasse 29, 4104 Oberwil BL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2022. 29.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratungsdienstleistungen sowie das Halten und Verwalten von illiquiden von Sachwerten und Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Klöck, Martin Franz, von Basel, in Oberwil (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 2689943, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Signina Capital AG, in Zürich, CHE-112.818.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2189601).
Statutenänderung:
15.02.2016.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Signina Capital S.A.) (Signina Capital Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich von Wasserinfrastrukturanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klöck, Martin, von Basel, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil].
Publikationsnummer: 2540405, Handelsregister-Amt Zug, (170)
KMcG Holding GmbH, in Zug, CHE-105.566.746, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 24.08.2012, Publ. 6821958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klöck, Martin, von Basel, in Oberwil BL, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McGeown, Claire, britische Staatsangehörige, in Oberwil BL, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Geschäftsführerin ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Stammanteil].