Auskünfte zu Daniel Kimmich
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Kimmich
Publikationsnummer: 4226681, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Soprano GmbH, bisher in Zürich, CHE-115.908.819, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855019).
Statutenänderung:
20.04.2018.
Sitz neu:
Sarmenstorf.
Domizil neu:
Obere Feldeggstrasse 9, 5614 Sarmenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kimmich, Daniel, von Ascona, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vladi-de Sousa Antunes, Rosa, von Mägenwil, in Sarmenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: De Sousa Antunes Vladi, Rosa, portugiesische Staatsangehörige, in Mägenwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 7203392, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
HAUSSMANN+HAUSSMANN AG, in Zürich, CH-020.3.911.311-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2009, S. 25, Publ. 4991790).
Firma neu:
HAUSSMANN+HAUSSMANN AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.05.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kimmich, Daniel, von Ascona, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6499826, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Soprano GmbH, in Zürich, CH-020.4.043.190-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 23, Publ. 5780226).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kimmich, Daniel, von Ascona, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
De Sousa Antunes Vladi, Rosa, portugiesische Staatsangehörige, in Mägenwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.