Auskünfte zu Paul Kiebler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Paul Kiebler
Publikationsnummer: HR02-1004928377, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Schreinerei Kiebler AG, in Chur, CHE-384.746.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, S.0, Publ. 1577743).
Statutenänderung:
29.06.2020.
Firma neu:
Lanicca AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei, den Holzbau und die Bauplanung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder mit diesen zusammenschliessen, Grundeigentum erwerben, überbauen, belasten, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiebler, Paul, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanicca, Domenic, von Cazis, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1577743, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Schreinerei Kiebler AG, in Chur, CHE-384.746.561, Industriestrasse 21, 7000 Chur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bau- und Möbelschreinerei sowie Innenausbau;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Paul Kiebler, Schreinerei, Chur (CHE-108.061.750), in Chur, gemäss Vertrag vom 23.06.2014 und Übernahmebilanz per 01.01.2014 mit Aktiven von CHF 626'544.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 210'424.80, wofür 100 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben und CHF 366'120.55 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lanicca, Domenic, von Cazis, in Ruschein (Ilanz/Glion), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiebler, Paul, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.