Auskünfte zu Milos Kelemen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Milos Kelemen
Publikationsnummer: 965485, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Ecoson GmbH, in Baar, CH-020.4.020.145-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2010, S. 21, Publ. 5590144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelemen, Dr. Milos, von Bülach, in Bülach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiburghaus, Ursula, von Mühleberg, in Köniz, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Niederer, Dr. Hans-Martin, genannt Hans, von Zürich und Lutzenberg, in Horgen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wädenswil und mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 5590144, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Ecoson GmbH, in Baar, CH-020.4.020.145-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 23, Publ. 4890512).
Statutenänderung:
23.03.2010.
Zweck neu:
Anwendung, Schulung und Förderung der Sonographie auf dem Gebiet der Inneren Medizin sowie Chirurgie in Kliniken und Arztpraxen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kelemen, Dr. Milos, von Bülach, in Bülach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Niederer, Dr. Hans-Martin, genannt Hans, von Zürich und Lutzenberg, in Wädenswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Niederer, Dr. Hans-Martin (genannt Hans), Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Niederer, Christoph, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Handelsregister-Amt Zug, (170)
Ecoson GmbH, Sitz [bisher: W ä d e n s w i l ], Anwendung, Schulung und Förderung der Sonographie auf dem Gebiet der Inneren Medizin, GmbH (SHAB Nr. 113 vom 15.06.1999, Seite 3996).
Statutenänderung:
14.03.2000.
Sitz Neu:
B a a r.
Domizil Neu:
Langgasse 40, 6340 Baar.
Zweck:
Anwendung, Schulung und Förderung der Sonographie auf dem Gebiet der Inneren Medizin sowie Chirurgie in Kliniken und Arztpraxen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Bisher:
Niederer, Dr. Hans-Martin (genannt Hans), Heimat Zürich, Lutzenberg, in Wädenswil, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 19'000;
Kelemen, Dr. Milos, Heimat Bülach, in Bülach, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 1'000.