Auskünfte zu Denise Keel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Denise Keel
Publikationsnummer: HR02-1005358831, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Wohnbaugenossenschaft W'Alter, in Zug, CHE-381.778.607, Genossenschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keel, Denise, von Rebstein, in Cham, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leemann, Patrick, von Arni (BE), in Zug, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005134483, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Wohnbaugenossenschaft W'Alter, in Zug, CHE-381.778.607, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, S.0, Publ. 1718769).
Statutenänderung:
18.08.2020.
Domizil neu:
c/o Patrizia Thür, Widenstrasse 24, 6317 Oberwil b. Zug. Mit Erklärung vom 25.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumr Martinoni, Dana, von Zug, in Zug, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof Zanaty, Sylviane, von Iffwil, in Zug, Aktuarin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiduciaria Biaggini SA (CHE-102.083.339), in Melide, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger Riwar, Susanne, von Mühlau, in Zug, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gisler, Paula, von Spiringen, in Zug, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thür, Patrizia, von Wil (SG), in Zug, Aktuarin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunnschweiler, Andreas, von Hauptwil-Gottshaus, in Zug, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel, Denise, von Rebstein, in Cham, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.