Auskünfte zu Güler Kaplan
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Güler Kaplan
Publikationsnummer: HR02-1006005066, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SL Gastro GmbH, in Horgen, CHE-236.778.428, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290524).
Statutenänderung:
20.03.2024.
Firma neu:
Burgmoos GmbH.
Sitz neu:
Richterswil.
Domizil neu:
Sennhüttenstrasse 6, 8805 Richterswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen und die Übernahme eines Restaurants mit Take-Away, insbesondere die Herstellung und den Verkauf von Fertigmahlzeiten und Backwaren sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaplan, Güler, von Horgen, in Wädenswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaplan, Levent, von Wädenswil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005290524, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SL Gastro GmbH, in Horgen, CHE-236.778.428, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2016, S.0, Publ. 3003089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaplan, Levent, von Wädenswil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaplan, Güler, von Horgen, in Wädenswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004546086, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Restaurant Gleis 1 Thalwil AG, in Thalwil, CHE-200.011.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1337961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaplan, Cuma, von Horgen, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaplan, Güler, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akçakaya, Nuh Nebi, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.