Auskünfte zu René Kanne jun.
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: René Kanne jun.
Publikationsnummer: 3084872, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DICOR GmbH, in Rüschlikon, CH-020.4.018.983-4, Handel mit und Fabrikation von Artikeln der technischen Branche, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.1998, S. 6164).
Statutenänderung:
28.10.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kanne sen., René, von Zürich, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--;
Kanne jun., René, von Zürich, in San Rafael (Guatemala), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--;
Kanne, Louise, von Zürich, in Rüschlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kanne, Peter, von Zürich, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DICOR GmbH, in Rüschlikon, Loostrasse 13, 8803 Rüschlikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.08.1998.
Zweck:
Handel mit und Fabrikation von Artikeln der technischen Branche, insbesondere Apparaten, Maschinen und Werkzeugen, sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF50'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Umwandlung: Ist auf dem Wege der Umwandlung aus der Dicor AG, in Rüschlikon, hervorgegangen. Übernimmt gemäss Umwandlungsbilanz per 31.12.1997 Aktiven von CHF64'808.41 und Passiven von CHF3'000.¬ im Sinne von Art. 824 ff. OR. Vom Aktivenüberschuss werden CHF50'000.¬ auf das Stammkapital angerechnet.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kanne, Peter, von Zürich, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF16'000.¬;
Kanne sen., René, von Zürich, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF16'000.¬;
Kanne jun., René, von Zürich, in San Rafael (Guatemala), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF16'000.¬;
Kanne, Louise, von Zürich, in Rüschlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF2'000.¬.