Auskünfte zu Renata Kamm
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Renata Kamm
Publikationsnummer: 1934145, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Rubag Ruswiler Bau AG, in Ruswil, CHE-107.274.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, Publ. 6269708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamm, Renata, von Glarus Nord und Willisau, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Witt, Ingeborg, deutsche Staatsangehörige, in Krefeld (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher Treuhand AG (CHE-107.243.981), in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Bucher Treuhand AG (CH-100.3.005.012-8)].
Zweigniederlassung neu:
Sursee (CHE-241.515.231) [bisher: Sursee (CH-100.9.026.942-0)].Sempach (CHE-290.290.534) [bisher: Sempach (CH-100.9.793.256-1)].
Publikationsnummer: 6234912, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Rubag Ruswiler Bau AG, in Ruswil, CH-100.3.016.569-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 12.05.2003, S. 9, Publ. 985146).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SCHNIEPER Bau AG, in Sempach (CH-100.3.788.545-8), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 556'262.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 477'091.19 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamm, Renata, von Glarus Nord und Willisau, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obstalden];
Kamm, Daniel, von Glarus Nord, in Ruswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obstalden];
Kamm, Jakob, von Sursee und Glarus Nord, in Altishofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obstalden];
Bucher Treuhand AG (CH-100.3.005.012-8), in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Bucher Treuhand AG].