Auskünfte zu Sandra Kaiser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sandra Kaiser
Publikationsnummer: 4779702, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
pegede Agentur für Mediendesign GmbH, in Basel, CH-270.4.013.798-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2007, S. 5, Publ. 4021934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Franz Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Laer (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 4021934, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
pegede Agentur für Mediendesign GmbH, in Basel, CH-270.4.013.798-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2004, S. 5, Publ. 2195708).
Domizil neu:
c/o BDO Visura, Münchensteinerstr. 43, 4052 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3557086, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
AKU Management Consulting GmbH, in Basel, CH-270.4.014.080-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2005, S. 6, Publ. 2634112).
Statutenänderung:
13.09.2006.
Zweck neu:
Beratung, Projektdurchführung, Betreuung und Entwicklung von Unternehmen aller Art auf der Basis von Analysen, Konzepten und Umsetzungsvorhaben, unter Einschluss der Beratung in Personalfragen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche finanzieren, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben. Sie kann Lizenzen vergeben und Vertretungen übernehmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Filoda, Franz-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Billerbeck (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Kaiser, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Franz Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Laer (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--];
Kuypers, Manfred, niederländischer Staatsangehöriger, in Senden (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.