Auskünfte zu Ulrich Georg Jud von Aarburg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ulrich Georg Jud von Aarburg
Publikationsnummer: HR02-1005442174, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
GJMO AG, in Rapperswil-Jona, CHE-380.263.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, S.0, Publ. 4296247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jud, Ulrich Georg, von Benken SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Martin Beat Jud;
Jud, Martin Beat, von Benken SG, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Ulrich Georg Jud.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghisleni, Stefano Domenico, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Maurizio Ghisleni [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Maurizio Ghisleni];
Funk, Alexander Fritz, von Wädenswil, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Sonja Funk-Winter [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Sonja Funk-Winter];
Funk-Winter, Sonja, von Wädenswil, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Alexander Fritz Funk [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Alexander Fritz Funk];
Jud, Bettina, von Benken (SG), in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Stephan Andreas Jud;
Jud, Stephan Andreas, von Benken (SG), in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Bettina Jud.
Publikationsnummer: 6748924, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
JMS RISI AG Tief- und Spezialtiefbau, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.057.573-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012, Publ. 6684458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milz, Rochus, von Amlikon-Bissegg, in Gommiswald, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risi, Adrian, von Buochs, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Hans Peter, von Unterkulm und Scherz, in Safenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, René, von Nottwil, in Hünenberg See (Hünenberg), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jud-von Aarburg, Ulrich Georg genannt Ueli, von Benken SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schmerikon].
Publikationsnummer: 2920552, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
JMS Spezialtiefbau AG, in Jona, CH-320.3.057.573-4, Buechstrasse 43, 8645 Jona, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2005.
Zweck:
Ausführung von allgemeinen Tiefbau- und Spezialtiefbauarbeiten sowie von übrigen Bauarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
430 Namenaktien zu CHF 1'000.--, 700 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien).
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.06.2005 und Inventar vom 22.06.2005 verschiedene Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge zum Preis von CHF 119'003.-- wofür 119 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 3.-- auf eine weitere Aktie angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Jud, Beat Hansruedi, von Benken SG, in Schmerikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Dr. Markus, von Eschenbach SG, in Jona, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jud-von Aarburg, Ulrich Georg genannt Ueli, von Benken SG, in Schmerikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menzl, Prof. Dr. Andreas, von Rapperswil SG, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naef, Alfred, von Schmerikon und Uetikon am See, in Schmerikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ressegatti, Angelo, von Pura, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Willi, von Gurtnellen, in Siebnen (Galgenen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Friedrich, von Ebnat-Kappel, in Kaltbrunn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwager, Josef, von Bichelsee-Balterswil, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulser, Ruben, von Wartau, in Uznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Martin, von Obstalden, in Rapperswil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Milz, Rochus, von Amlikon-Bissegg, in Gommiswald, mit Kollektivprokura zu zweien;
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.