Auskünfte zu Raymond Jordan
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Raymond Jordan
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3093650, Handelsregister-Amt Wallis
Groupement coopératif La Rosière, à Dorénaz, CH-621.5.001.443-3, édification et exploitation d'une grande salle pour manifestations telles que bals, lotos, concerts, etc..., société coopérative (FOSC no 119 du 24.06.1991, p. 2739).
Modification des statuts:
21.05.1987, 19.06.2000, 10.10.2002. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personnes et signatures radiées:
Jordan, Johanny, de Dorénaz, à Dorénaz, président, avec signature collective à deux;
Potts, Bernard, de Oulens;
à Dorénaz, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Jordan, Herbert, de Dorénaz, à Dorénaz, caissier, avec signature collective à deux avec le président;
Jordan, Raymond, de Dorénaz, à Dorénaz, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Jordan, Jean-Marc, de Dorénaz, à Dorénaz, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Veuthey, Gérard, de Dorénaz, à Dorénaz, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Jordan, Carol-Didier, de Dorénaz, à Dorénaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président];
Rouiller, Marc, de Dorénaz, à Saint-Maurice, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: à Dorénaz, membre];
Revaz, Stéphane, de Dorénaz, à Dorénaz, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Vouilloz, Pierre-Yves, de Dorénaz, à Dorénaz, caissier, avec signature collective à deux avec le président;
Moret, Isabel, de Dorénaz, à Dorénaz, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Veuthey, Joseph, de Dorénaz, à Orsières, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Biollay, Jean, de Dorénaz, à Dorénaz, membre, avec signature collective à deux avec le président.