Auskünfte zu René Jörg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: René Jörg
Publikationsnummer: 5388684, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalvorsorgestiftung der CERATIZIT Schweiz AG, in Biel/Bienne, CH-073.7.004.837-7, Stiftung (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2008, S. 4, Publ. 4434840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Musardo, Gino, von Lützelflüh, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richard, Patrik, von Affoltern im Emmental, in Selzach, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörg, René, von Affoltern im Emmental, in Luterbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderlin, Monika, von Wallbach, in Worben, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Daniel, von Wileroltigen, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüdtke, Arndt, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Jacqueline, von Schlosswil, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4728390, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
MIWATEC AG, bisher in Recherswil, CH-251.3.001.541-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 10.01.2003, S. 7, Publ. 806660).
Statutenänderung:
28.10.2008.
Sitz neu:
Gerlafingen.
Domizil neu:
Bolacker 14/1, 4563 Gerlafingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörg, René, von Affoltern im Emmental, in Luterbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Stephan, von Langnau im Emmental, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4434840, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalvorsorgestiftung der CERATIZIT Schweiz AG, in Biel/Bienne, CH-073.7.004.837-7, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2007, S. 5, Publ. 3970526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Richard, von Wildberg, in Sutz-Lattrigen, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lustenberger, Nathalie, von Entlebuch, in Bäriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pürro, Donat, von Oberschrot, in Rechthalten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richard, Patrik, von Affoltern im Emmental, in Selzach, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörg, René, von Affoltern im Emmental, in Luterbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderlin, Monika, von Wallbach, in Worben, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.