Auskünfte zu Bettina Jenzer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bettina Jenzer
Publikationsnummer: HR02-1004986137, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
LGT Bank (Schweiz) AG, in Basel, CHE-109.346.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liesch, Thomas Rudolf, von Malans, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amaudruz, Cédric Alain, von Lutry, in Gland, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herth, Dennis Janick, von Neuhausen am Rheinfall, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenzer, Bettina, von Thunstetten, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jenzer Peter, Bettina];
Lobo, Stevan, spanischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lobo Zoric, Stevan].
Publikationsnummer: 4715366, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Jenzer Consulting GmbH, in Opfikon, CH-020.4.021.005-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2007, S. 19, Publ. 4110388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer, Bettina, von Thunstetten, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Jenzer, Adrian, von Thunstetten, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenzer, Dr. Gerhard, von Thunstetten, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Jenzer Consulting GmbH, in Z ü r i c h, Rümlangstrasse 55 A, 8052 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.12.1999, 9.12.1999.
Zweck:
Aktivitäten im Consulting von national und international tätigen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen, in der angebotsbezogenen Unternehmenskommunikation, in Fragen der Distribution über herkömmliche und neue Vertriebswege, einschliesslich als Solution Provider für die genannten Bereiche, sowie in medicolegalen Belangen;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Immaterialgüterrechte erwerben und Marken schützen lassen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Jenzer, Dr. Gerhard, von Thunstetten, in Langenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-;
Jenzer, Adrian, von Thunstetten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Jenzer, Bettina, von Thunstetten, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.