Auskünfte zu Thomas Isenring
Einträge zum Namen Thomas Isenring
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Isenring
Publikationsnummer: HR02-1005870972, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Ballmer + Partner AG, in Aarau, CHE-114.279.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377319).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Christian, von Aarau und Suhr, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isenring, Thomas, von Degersheim, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zietala, Ivan, von Dürrenroth, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werder, Marion Norina, von Endingen, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004965263, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Ballmer + Partner AG, in Aarau, CHE-114.279.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004531143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ballmer, Stefan, von Itingen, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenring, Thomas, von Degersheim, in Suhr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zietala, Ivan, von Dürrenroth, in Rothrist, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4456932, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Ballmer + Partner AG, in Aarau, CH-400.3.030.488-9, Distelbergstrasse 22, 5000 Aarau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.04.2008.
Zweck:
Führung eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau sowie für Planungsarbeiten im Bereich Umweltschutz und Verkehr;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern sowie Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güter erwerben, veräussern oder vergeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kommanditgesellschaft Ballmer & Partner, in Aarau, (CH-400.2.008.611-5) gemäss Vertrag vom 31.05.2008 und Übernahmebilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 362'407.75 und Passiven von CHF 262'407.75, wofür 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 23.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ballmer, Stefan, von Itingen, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Isenring, Thomas, von Degersheim, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Christian, von Aarau und Suhr, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.