Auskünfte zu Seraina Imseng
Neueste SHAB-Meldungen: Seraina Imseng
Publikationsnummer: 2485869, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kehl & Co. GmbH, bisher in Affoltern am Albis, CHE-112.432.298, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2012, Publ. 6880006).
Gründungsstatuten:
21.06.2005.
Statutenänderung:
09.11.2015.
Firma neu:
IT-365 GmbH.
Sitz neu:
Ersigen.
Domizil neu:
Flueweg 19, 3423 Ersigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von technischen Dienstleistungen in den Bereichen Informatik, Telematik sowie Hausautomations- und Sicherheits-Lösungen für Privatpersonen und Unternehmungen. Ferner Import, Export, Produktion, Wiederaufbereitung sowie Vertrieb von, sowie Handel mit elektronischen und technischen Produkten aller Art, insbesondere im Bereich Informatik, Konsumgüterelektronik, Multimedia, Haustechnik und Spielwaren, prioritär unter Zuhilfenahme von elektronischen Plattformen wie Internet und dergleichen. Im Weiteren bezweckt sie den Betrieb eines Nähateliers sowie Handel mit den hergestellten Artikeln und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der ganzen Schweiz und im Ausland errichten sowie Grundeigentum im In- und Ausland an- und verkaufen sowie alle Geschäfte tätigen, welche den Zweck der Gesellschaft fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft der Kommanditgesellschaft Kehl & Co, Anlagetechnik, Werkzeuge und Maschinen, in Affoltern am Albis, gemäss einer per 30.06.2005 noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 60'000.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehl-Gauch, Katharina Maria, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Marentini-Kehl, Nina Katharina, von Adliswil und Rebstein, in Berikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imseng, Seraina, von Stettlen, in Oberburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Imseng, Michael Patrick, von Saas Fee, in Oberburg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.