Auskünfte zu Peter Hübscher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Hübscher
Publikationsnummer: HR02-1004709473, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MOR Informatik AG, in Zürich, CHE-105.999.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2012, S.0, Publ. 6533726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petritz, Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Peter, von Wohlenschwil, in Stein AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 1054862, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Garantex AG, in Allschwil, Erstellung hochwertiger Drucke und Druckapplikationen für Textilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2002, S. 4).
Statutenänderung:
20.06.2003.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 400'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1 000.--].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Peter, von Wohlenschwil, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stein AG];
Thommen, Jürg, von Arisdorf, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Möhlin].
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Garantex AG, in Allschwil, Erstellung hochwertiger Drucke und Druckapplikationen für Textilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.1994, S. 3518).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Johannes, von Wohlenschwil, in Liestal, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sissach];
Elbert, Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Peter, von Wohlenschwil, in Stein AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Jakob, Maya, von Langnau im Emmental, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil, mit Einzelunterschrift];
Thommen, Jürg, von Arisdorf, in Möhlin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaiseraugst, mit Einzelunterschrift].