Auskünfte zu Ulrich Friedrich Walter Hoffmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ulrich Friedrich Walter Hoffmann
Publikationsnummer: HR02-1005773551, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Credit Suisse Services AG, in Zürich, CHE-444.767.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Axel Peter, von Rüeggisberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brady, Susan Clare, britische Staatsangehörige, in Uckfield (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gellerstad, Christian, von Lancy, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dargan, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tattersall, John, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Silva, Colin Stanislaus, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Frei, Nils, von Schiers, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gashi, Lindita, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Geselle, Karin, von Hünenberg, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Gugliotta, Giuseppe, von Stäfa, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McDonagh, Francesca, irische Staatsangehörige, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roelfs, Nicole, von Gaiserwald, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Soro Russell, Olivier, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Suter, Richard, von Hildisrieden, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Zafir, Tyrone, italienischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakupi, Senida, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kipfer, Sandra, von Langnau im Emmental, in Muri (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kostov, Georgi, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tagliabue, Sofia Maria, italienische Staatsangehörige, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Rebecca Tanja, von Oberweningen, in Rifferswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Çakar, Ulviye, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005731192, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
UBS Business Solutions AG, in Zürich, CHE-262.289.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708050).
Statutenänderung:
04.04.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Stephan, von Basel, in Rüte, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005295585, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Bottmedical AG, in Basel, CHE-473.018.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135878).
Statutenänderung:
25.08.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 156'265.20 [bisher: CHF 150'610.80].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 156'265.20 [bisher: CHF 150'610.80].
Aktien neu:
1'562'652 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'506'108 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Ulrich Friedrich Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenneisen, Pascal, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bussmann, Thomas, von Willisau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.