Auskünfte zu Stefan Herger
Einträge zum Namen Stefan Herger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stefan Herger
Publikationsnummer: HR02-1005680393, Handelsregister-Amt Graubünden
Verein Die Rheinschlucht / Ruinaulta, in Safiental, CHE-115.769.216, Verein (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4404113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theus, Christian, von Domat/Ems, in Bonaduz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Hafner, Gerold, von Thalwil, in Ilanz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ragettli, Dr. Thomas, von Flims, in Flims Dorf (Flims), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Stucki, Käthi, von Konolfingen, in Valendas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Martin, von Untervaz, in Flims, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Capeder, Martin, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Herger, Stefan, von Attinghausen, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Pedrolini, Jean Claude, von Zürich, in Safiental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Rietmann, Jean Marc, von St. Gallen, in Trin, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publikationsnummer: HR02-1005594084, Handelsregister-Amt Graubünden
Kraftwerke Hinterrhein AG, in Thusis, CHE-105.763.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445596).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Stefan, von Attinghausen, in Bonaduz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2715845, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Straub AG, Ingenieure + Geoinformatiker, in Chur, CHE-105.873.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, Publ. 2288857).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ingenieurbüro dipl. Ing. ETH/SIA H. Scheiwiller AG (CHE-101.846.922), in Chur, gemäss Fusionsvertrag vom 01.03.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 158'299.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Uli Lippuner aqualog AG (CHE-105.640.704), in Sargans, gemäss Fusionsvertrag vom 01.03.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 622'291.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 960.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herger, Stefan, von Attinghausen, in Bonaduz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schatzmann, Dr. Markus, von Windisch, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.