Auskünfte zu Otto Helbling
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Otto Helbling
Publikationsnummer: HR02-1005710436, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Helbling & Partner AG Vermögensverwaltung, in Zürich, CHE-109.573.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859359).
Statutenänderung:
08.02.2023.
Zweck neu:
Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Vermögensverwalter im Sinne von Art. 17 FINIG. Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss Art. 19 Abs. 1 FINIG und die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften und Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte sowohl auf eigene Rechnung als auch auf Rechnung Dritter aus. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helbling, Otto, von Rapperswil-Jona, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Gregory, von Wattenwil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004859359, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Helbling & Partner AG Vermögensverwaltung, in Zürich, CHE-109.573.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, S.0, Publ. 1942455).
Statutenänderung:
03.02.2020.
Domizil neu:
Seefeldstrasse 102, 8008 Zürich.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 11.06.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Otto Helbling Vermögensverwaltung, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2001 mit Aktiven von CHF 671'988.96 und Passiven von CHF 147'808.92, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 424'180.04.- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Otto, von Rapperswil-Jona, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lier, Martin, von Zürich und Kappel am Albis, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Barth, Markus, von Mülligen, in Windisch, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].