Auskünfte zu Ulrich Heinzmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ulrich Heinzmann
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 6901138, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
HEIDAL Consulting GmbH, à Veyras, CH-626.4.005.297-8, société à responsabilité limitée (No. FOSC 116 du 18.06.2010, p. 25, Publ. 5683552).
Nouvelle raison sociale:
HEIDAL Consulting GmbH en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 17.10.2012.
Inscription ou modification de personne(s):
Heinzmann, Ulrich, de Visperterminen, à Veyras, associé, gérant et président et liquidateur, avec signature individuelle, pour 17 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé, gérant et président avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 5683552, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
HEIDAL Consulting GmbH, à Veyras, CH-626.4.005.297-8, société à responsabilité limitée (FOSC no 106 du 31.05.2000, p. 3715).
Modification des statuts:
5.12.2009. Le capital social a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant CHF 10'000.--.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social libéré à concurrence de 50 %].
Inscription ou modification de personne:
Heinzmann, Ulrich, de Visperterminen, à Veyras, associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour 17 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: associé et gérant, pour une part sociale de CHF 17'000.--]. Selon déclaration des gérants du 05.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Publikationsnummer: 5315676, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Heida Keller AG, in Visperterminen, CH-600.3.000.272-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2003, S. 19, Publ. 944882).
Statutenänderung:
26.09.2009.
Domizil neu:
c/o Gerald Heinzmann, 3932 Visperterminen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoffel-Heinzmann, Augusta, von Visperterminen, in Visperterminen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzmann, Rupert, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Studer-Heinzmann, Hermine, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zimmermann-Heinzmann, Marianne, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Documenta Sion GmbH, in Sion, Revisionsstelle;
Heinzmann, Ulrich, von Visperterminen, in Veyras, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzmann, Gerald, von Visperterminen, in Visperterminen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lothar, Studer, von Visperterminen, in Visperterminen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzmann, Mike, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Achim, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzmann, Jacqueline, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.