Auskünfte zu Peter Eduard Heiniger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Eduard Heiniger
Publikationsnummer: HR02-1004764710, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Medisanté Group AG, in Luzern, CHE-289.125.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2019, Publ. 1004736690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Peter, von Eriswil, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lunzenfichter, Gilles, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004754145, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Medisanté AG, in Luzern, CHE-108.666.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Peter Eduard, von Eriswil, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Markus, von Emmen, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enz, Marcel, von Kriens, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pan, Wen-Lung, genannt William, taiwanischer Staatsangehöriger, in Taipeh (TW), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heiniger Meyer, Ursula Susanna, von Bern, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lunzenfichter, Gilles, von Baden, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004736690, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
MBC International Ltd., in Luzern, CHE-289.125.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, S.0, Publ. 2447069).
Statutenänderung:
07.10.2019.
Firma neu:
Medisanté Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Handel mit medizinischen Produkten und Geräten sowie den Export und Handel weiterer Güter aller Art;
Beteiligung an der Produktion und Entwicklung von medizinischen Produkten sowie Auftreten unter eigener Produktmarke und Implementierung von Technologien und Lösungen im Bereich IoT-Technik, um Fernüberwachung von Pateinten und medizinischen Geräten zu ermöglichen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte geben.
Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Peter, von Eriswil, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lunzenfichter, Gilles, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.