Auskünfte zu Margarete Hausmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Margarete Hausmann
Publikationsnummer: 1424355, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Epatec Trading AG, in Zürich, CHE-110.617.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, Publ. 6059830).
Domizil neu:
Stampfenbachstrasse 48, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausmann, Margarete, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chatelain, Rose, von Lauterbrunnen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3168950, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Epatec Trading AG (Epatec Trading SA) (Epatec Trading Ltd), bisher in Reinach BL, CH-280.3.007.501-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2004, S. 4, Publ. 2218428).
Gründungsstatuten:
07.04.2004.
Statutenänderung:
15.12.2005.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hallwylstrasse 31, 8004 Zürich.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel, die Vermittlung und die Vermarktung von Waren, Produkten und Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, Unternehmen erwerben, sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanon, Oliver, von Aesch BL, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Heller Treuhand GmbH, in Reinach BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausmann, Margarete, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Reluko Treuhand AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.