Auskünfte zu Peter Härdi
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Härdi
Publikationsnummer: HR02-1005457511, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
kune-consulting ag, in Olten, CHE-282.934.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2017, Publ. 3710475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Härdi, Peter, von Schlossrued, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döhring, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Killwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005267054, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Simsir Coaching GmbH, in Olten, CHE-456.344.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084779).
Statutenänderung:
30.07.2021.
Firma neu:
Simsir & Partner GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simsir, Saniye, türkische Staatsangehörige, in Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Härdi, Peter, von Schlossrued, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3710475, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
kune-consulting ag, in Olten, CHE-282.934.306, Marktgasse 19, 4600 Olten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2017.
Zweck:
Anbieten von Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Personal- und Organisations-Entwicklung für Unternehmen bzw. Einzelpersonen, dies beinhaltet insbesondere auch Coaching von Einzelpersonen und Organisationen, Schulung für Firmenkunden sowie Gestaltung und Angebot von Lehrgängen an Bildungsinstituten aller Stufen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Döhring, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Killwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Härdi, Peter, von Schlossrued, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.