Auskünfte zu Erich Haag
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erich Haag
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Personalfürsorgestiftung der Buchdruckerei AG Baden, in B a d e n, Stiftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.1994, S. 3733).
Urkundenänderung:
16.12.1999.
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der buag Grafisches Unternehmen AG Domizil neu: c/o buag Grafisches Unternehmen AG;
Täfernstrasse 14, 5405 Baden-Dättwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Dr. Pius, von Kriens und Richenthal, in Niederrohrdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haag, Dr. Erich, von Neuhausen am Rheinfall, in Wettingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luterbacher, Felix, von Biberist, in Subingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Paul, von Bronschhofen, in Würenlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni, Dominique, von Kloten, in Brugg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Terion AG, in W e i n i n g e n Z H, Fabrikation und Verkauf von elektrischen und anderen Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.1993, S. 1418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von Wängi, in Wettingen, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Haag, Dr. Erich, von Neuhausen am Rheinfall, in Wettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Störi, Dr. Fritz, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Stiftung Künstlerhaus Boswil, in Boswil, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 08.02.1993, S. 632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Dr. Anton, von Baden und Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haag, Dr. Erich, von Neuhausen am Rheinfall, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henz, Hans Rudolf, von Aarau, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mauch, Ursula, von Teufenthal AG und Hasle bei Burgdorf, in Oberlunkhofen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Wipf, Peter, von Zürich und Ossingen, in Hermetschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Pedro, von Schwändi, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.