Auskünfte zu Dr. Rolf Gutzwiller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Rolf Gutzwiller
Publikationsnummer: HR02-1004945723, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
eduRail GmbH, in Liestal, CHE-113.627.456, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3882417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutzwiller, Dr. Rolf, von Therwil, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gass, Dr. Roland, von Liestal, in Liestal, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Truniger, Alex, von Kirchberg SG, in Liestal, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Markus , von Basel, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Spahni Andreas, Dauwalder Christoph oder Schwab Bernhard, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rail Systems GmbH (CHE-113.746.196), in Bern, Gesellschafterin, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spahni, Andreas, von Köniz, in Ittigen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barth Markus oder Barth Doris;
Barth, Doris, von Basel, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Spahni Andreas, Dauwalder Christoph oder Schwab Bernhard;
Dauwalder, Christoph, von Beatenberg, in Kehrsatz, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barth Markus oder Barth Doris;
Schwab, Bernhard, von Seedorf (BE), in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barth Markus oder Barth Doris.
Publikationsnummer: 3882417, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
eduRail GmbH, in Liestal, CHE-113.627.456, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2536181).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutzwiller, Dr. Rolf, von Therwil, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Barth, Markus , von Basel, in Langnau im Emmental, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2536181, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
eduRail GmbH, in Liestal, CHE-113.627.456, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2432365).
Statutenänderung:
07.12.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Aus- und Weiterbildungen, Beratungen und Dienstleistungen in den Bereichen Eisenbahn- und Schienenverkehrstechnik. Sie kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung dieses Zwecks zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihm zusammenhängen. Sie kann dazu im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutzwiller, Dr. Rolf, von Therwil, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].