Auskünfte zu Dieter Günthard
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Günthard
Publikationsnummer: HR02-1004550532, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
fahrwerk.ag ag, in Uster, CHE-113.933.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2275971).
Firma neu:
fahrwerk.ag ag in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.01.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthard, Dieter, von Uster, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2275971, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Günthard & Partner AG, in Uster, CHE-113.933.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 27, Publ. 5359382).
Statutenänderung:
09.07.2015.
Firma neu:
fahrwerk.ag ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungserbringung im Transportwesen, im Immobilienbereich sowie die Produktion und Verkauf von Dekorationsartikeln aller Art, Verkauf an Märkten, Internetversand oder Direktverkauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Marcel, von Seedorf UR, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthard, Dieter, von Uster, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bekier, Claudia, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4213494, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Günthard & Partner AG, in Uster, CH-020.3.031.673-8, Florastrasse 39, 8610 Uster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.11.2007.
Zweck:
Betrieb einer Unternehmung zur Erstellung sowie Reparatur von Spenglerarbeiten sowie von übrigen Haustechnikanlagen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Kollektivgesellschaft Günthard & Co, in Uster, Teile des Warenlagers, Maschinen und Werkzeuge, Fahrzeuge sowie Einrichtungsgegenstände wie Gestelle, Möbel und EDV-Anlagen zum Preis von höchstens CHF 150'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Günthard, Dieter, von Uster, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Arnold, Marcel, von Seedorf UR, in Winterthur, mit Einzelunterschrift;
Wehrli Treuhand, in Winterthur, Revisionsstelle.