Auskünfte zu Claudine Granger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Claudine Granger
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 1735891, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Jean-Marie GRANGER & Fils Sàrl, à Troistorrents, CHE-109.492.733, société à responsabilité limitée (No. FOSC 144 du 27.07.2011, Publ. 6273868).
Modification des statuts:
15.09.2014.
Nouvelle raison sociale:
CHRISTIAN GRANGER Sàrl.
Faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature et de reprise de biens] [biffé: sont apportés à la société selon convention d'apport en nature du 12.03.2002 et bilan au 31.12.2001, d'une part l'actif et le passif d'une entreprise, active à Troistorrents, d'autre part un véhicule de marque Audi A4. L'actif (débiteurs & travaux en cours, stock marchandises, machines, matériel et outillage, matériels roulants, transitoires) s'élevant à CHF 85'379.35 et le passif à l'égard des tiers (TVA, fournisseurs, transitoires) à CHF 37'534.40, l'actif net est de CHF 47'844.95. Apport de l'actif net accepté pour ce prix auquel s'ajoute celui du véhicule pour CHF 24'500.-, soit un apport total de CHF 72'344.95, payé par remise aux fondateurs des 3 parts sociales qui constituent le capital, le solde de CHF 12'344.95 étant inscrit au passif du bilan en faveur des apporteurs.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Granger, Claudine, de Troistorrents, à Troistorrents, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00;
Granger, Jean-Marie, de Troistorrents, à Troistorrents, associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Granger, Christian, de Troistorrents, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 3 parts sociales de CHF 20'000.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 20'000.00].
Handelsregister-Amt Wallis
Jean-Marie GRANGER & Fils Sàrl, à Troistorrents, 1872 Troistorrents, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
12.03.2002.
But:
exploitation d'une entreprise de menuiserie, charpenterie, couverture, travaux de construction en tout genre, toutes opérations mobilières, immobilières, financières convergentes, prise de participations.
Capital social:
CHF 60'000.--.
Faits qualifiés:
sont apportés à la société selon convention d'apport en nature du 12.03.2002 et bilan au 31.12.2001, d'une part l'actif et le passif d'une entreprise, active à Troistorrents, d'autre part un véhicule de marque Audi A4. L'actif (débiteurs & travaux en cours, stock marchandises, machines, matériel et outillage, matériels roulants, transitoires) s'élevant à CHF 85'379.35 et le passif à l'égard des tiers (TVA, fournisseurs, transitoires) à CHF 37'534.40, l'actif net est de CHF 47'844.95. Apport de l'actif net accepté pour ce prix auquel s'ajoute celui du véhicule pour CHF 24'500.-, soit un apport total de CHF 72'344.95, payé par remise aux fondateurs des 3 parts sociales qui constituent le capital, le solde de CHF 12'344.95 étant inscrit au passif du bilan en faveur des apporteurs.
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré.
Personnes inscrites:
Granger, Jean-Marie, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.--;
Granger, Claudine, de Troistorrents, à Troistorrents, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.--;
Granger, Christian, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.--.