Auskünfte zu Mehmet Göksu
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mehmet Göksu
Publikationsnummer: 4884376, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Profi Umzug GmbH, in Köniz, CH-036.4.044.054-9, Könizstrasse 194, 3097 Liebefeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.01.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und die Durchführung von Umzügen aller Art, die Beratung in diesem Bereich und die damit verbundenen Nebentätigkeiten sowie den Handel mit Waren aller Art und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Gründers vom 28.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Göksu, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4273322, Handelsregister-Amt Bern, (36)
DILARA SWISS GmbH, in Ittigen, CH-035.4.026.499-1, Führung eines Reinigungsinstitutes usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2007, S. 3, Publ. 4038274).
Statutenänderung:
21.12.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göksu, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Göksu, Refik, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocahal, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.--;
Kocahal, Mahmut, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].
Publikationsnummer: 4273338, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IBA Logistik GmbH, bisher in Bern, CH-035.4.035.981-6, Führung eines Reinigungsinstitutes usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2007, S. 3, Publ. 4048590).
Statutenänderung:
21.12.2007.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Worblentalstrasse 30, 3063 Ittigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göksu, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klimenta, Tahir, von Köniz, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Kocahal, Mahmut, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.