Auskünfte zu Ursula Giger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ursula Giger
Publikationsnummer: 3875934, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Konsumgenossenschaft Volg Wangen, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.5.900.932-0, Betrieb eines Konsumwarengeschäftes, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2000, S. 8302).
Firma neu:
Konsumgenossenschaft Volg Wangen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.03.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilhelm, Herbert, von Grüsch, in Wangen-Brüttisellen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Klein, Walter, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Michel, Ulrich, von Köniz, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Vollenweider, Jürg, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Giger, Ursula, von Escholzmatt, in Volketswil, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Koster, Edith, von Appenzell, in Volketswil, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied].
Publikationsnummer: 2485356, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Konstruktionsbüro P. Giger GmbH, in Volketswil, CH-020.4.000.809-6, Beratung und Konstruktion von Kunststoffartikeln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2001, S. 2324).
Firma neu:
Konstruktionsbüro P. Giger GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.09.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Ursula, von Escholzmatt, in Volketswil, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin];
Giger, Peter, von Escholzmatt, in Volketswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2377320, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dorf-Metzg GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.4.026.489-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 28.02.2003, S. 19, Publ. 883416).
Statutenänderung:
28.06.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Ursula, von Escholzmatt, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Klein-Brauch, Nelly, von Volketswil, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Koster, Edith, von Appenzell, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Pritschens, Rolf, von Dübendorf, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Wegmann, Daniel, von Volketswil, in Volketswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Wermelinger, Markus, von Kriens, in Maur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Anita, von Auenstein und Dübendorf, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--];
Egli, Esther, von Alt St. Johann, in Nürensdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Hoffmann, Markus, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Einzelprokura.